кандидат физико-математических наук с 2016 года
МГУ имени М.В. Ломоносова Кафедра общей физики (Физический факультет) ассистент с 10 мая 2016 г.
МГУ имени М.В. Ломоносова Кафедра квантовой электроники (Физический факультет) студент с 1 января 2009 г. по 31 января 2012 г.
Кафедра квантовой электроники (Физический факультет) аспирант с 1 марта 2012 г. по 29 февраля 2016 г.
Кафедра общей физики (Физический факультет) специалист с 1 марта 2012 г. по 31 мая 2014 г.
Кафедра общей физики (Физический факультет) ведущий специалист с 1 января 2016 г. по 9 мая 2016 г.
Международный учебно-научный лазерный центр ведущий специалист с 1 июня 2014 г. по 31 октября 2015 г., по совместительству
Факультет фундаментальной физико-химической инженерии доцент с 1 июля 2021 г. по 30 июня 2022 г., по совместительству
Всего: 9 статей, 18 тезисов докладов, 1 книга, 1 диссертация, 9 НИР, 19 преподаваний курсов, 23 доклада на конференциях, 1 выступление в СМИ, 1 членство в редколлегии журнала, 3 награды.
Количество цитирований статей в журналах по данным
Web of Science: 49,
Scopus: 84
Соавторы: Ширшин Е.А., Фадеев В.В., Приезжев А.В., Сергеева И.А., Старокуров Ю.В., Rodionov S.A., Панчишин И.М., Салецкий А.М., Будылин Г.С., Гибизова В.В., Кургузенков С.А., Максимов Е.Г., Масленникова А.Д., Пахомов А.А., Петрова Г.П., Свяховский С.Е., Семенов А.Н., Строкова Ю.А., Шлёнская А., Belukhina S.Y., Egorova N.S., Gorbunov M.Y., Ivanov I.A., Jegorov A.V., Shelukhina I.V., Victor F., Арутюнян А.М., Беркович А.К., Великанов А.Н., Друца В.Л., Ефремов Р.Г., Жмак М.Н., Карпушкин Е.А., Кашеверов И.Е., Ковалев А.В., Крюкова Е.В., Кудрявцев Д.С., Лысухин Д., Манин А.Д., Мисюрин В.А., Муравьёв А.В., Пятаков А.П., Романова Н.В., Селиверстов А.В., Сергачев И.А., Сергеев А.С., Сладков К.Д., Стрюнгис Р.Ф., Табакмахер В.М., Тихонова Т.Н., Устинов В.Д., Фабричнова А.А., Цетлин В.И., Чертович А.В., Якута Е.В., Ярославцев А.Б.