кандидат биологических наук с 1996 года
МГУ имени М.В. Ломоносова Лаборатория общей физиологии и регуляторных пептидов (Биологический факультет) старший научный сотрудник с 17 марта 2022 г.
МГУ имени М.В. Ломоносова Проблемная лаборатория космической биологии (Биологический факультет) научный сотрудник с 31 октября 1997 г. по 4 февраля 2009 г.
Лаборатория общей физиологии и регуляторных пептидов (Биологический факультет) младший научный сотрудник с 11 февраля 2009 г. по 3 октября 2017 г.
Лаборатория общей физиологии и регуляторных пептидов (Биологический факультет) научный сотрудник с 4 октября 2017 г. по 16 марта 2022 г.