МГУ имени М.В. Ломоносова Отдел научной информации (Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына) ведущий специалист с 17 октября 2013 г. по 28 февраля 2017 г.
Лаборатория радиационного мониторинга (Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына) ведущий специалист с 31 мая 2016 г. по 1 января 2019 г.