кандидат исторических наук с 1967 года
доцент по кафедре с 7 сентября 1977 г.
МГУ имени М.В. Ломоносова Кафедра экономики и экономической географии стран Азии и Африки (Институт стран Азии и Африки) доцент с 1 января 2016 г.
МГУ имени М.В. Ломоносова Кафедра экономики и экономической географии стран Азии и Африки (Институт стран Азии и Африки) другие должности с 1 ноября 1966 г. по 13 апреля 1976 г.
Кафедра экономики и экономической географии стран Азии и Африки (Институт стран Азии и Африки) доцент с 14 апреля 1976 г. по 31 марта 1987 г.
Кафедра экономики и экономической географии стран Азии и Африки (Институт стран Азии и Африки) заведующий кафедрой с 1 апреля 1987 г. по 31 декабря 2015 г.
Всего: 52 статьи, 25 тезисов докладов, 9 книг, 6 НИР, 4 руководства диссертациями, 42 дипломные работы, 68 учебных курсов, 121 преподавание учебного курса, 51 доклад на конференциях, 5 научных отчётов, 3 членства в редколлегиях сборников, 10 членств в программных комитетах, 3 награды.
Просмотреть публикации »Соавторы: Дерюгина И.В., Ghukasyan A.G., Бочаров И.А., Кандалинцев В.Г., Матюнина Л.Х., Ульченко Н.Ю., соловьева д.с., Бектимирова Н.Н., Белокреницкий В.Я., Борисов М.Г., Жилкибаев С.Н., Замараева Н.А., Кутовая Е.А., Липилина И.Н., Максимов Е.И., Маркарьян С.Б., Новакова О.В., Растянникова Е.В., Сучкова А.А., Сюннерберг М.А., Цветкова Н.Н., Юрлов Ф.Н., Авдаков И.Ю., Акимов А.В., Акимов А.В., Андрианов В.Д., Аристова Л.Б., Бартаханова М.А., Гаврилова Н.Г., Гарин А.А., Ерофеева Е.П., Ефимова Л.М., Кунтыш Л.М., Лебедева И.П., Ли Ч., Мазырин В.М., Макеева С.Б., Мамедова Н.М., Махмутова М.И., Мельянцев В.А., Орлова Е.С., Осипова М.Г., Панарина Н.С., Погадаев В.А., Подбиралина Г.В., Рабей С.Л., СЕМЕНЕНКО К.Н., Салицкий А.И., Симония А.А., Сучков Г.В., Тимонина И.Л., Федорик А.В., Филимонова Т.Н., Филоник А.О., Ш. С., Яковлев А.И.